Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen | 15.02.2005 | 19.08.2016 | adm. dir |
Christian Peter Dyvig | 12.11.2004 | 15.02.2005 | direktion |
Klaus Søgaard | 23.08.2004 | 12.11.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bremerskov Vuust | 29.04.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen | 29.04.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Reignald Pedersen | 29.04.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hinrichsen | 29.04.2015 | 19.08.2016 | formand |
Dorthe Mikkelsen | 21.05.2014 | 29.04.2015 | bestyrelse |
Lars Vinge Frederiksen | 21.05.2014 | 29.04.2015 | næstformand |
Karen Tay Cheng Kim | 21.05.2014 | 26.02.2015 | bestyrelse |
Thorleif Krarup | 30.04.2014 | 29.04.2015 | formand |
Henrik Villsen Andersen | 25.04.2013 | 19.08.2016 | bestyrelse |
Morten Andersen | 25.04.2013 | 19.08.2016 | suppleant |
Hans Jørgen Jensen | 25.04.2013 | 19.08.2016 | suppleant |
Søren Thorup Sørensen | 09.08.2011 | 29.04.2015 | bestyrelse |
Henrik Poulsen | 09.08.2011 | 30.04.2014 | bestyrelse |
Steen Hemmingsen | 25.02.2011 | 29.04.2015 | bestyrelse |
Kim Gulstad | 04.05.2010 | 13.07.2011 | bestyrelse |
Lars Terney | 04.05.2010 | 13.07.2011 | næstformand |
Thorhild Widvey | 29.04.2010 | 13.07.2011 | bestyrelse |
Mats Jansson | 29.04.2010 | 13.07.2011 | bestyrelse |
Per Aastrup | 22.04.2010 | 25.04.2013 | bestyrelse |
Jan Heine Lauvring | 24.02.2010 | 19.08.2016 | bestyrelse |
Vagn Flink Møller Pedersen | 09.02.2010 | 19.08.2016 | bestyrelse |
Mette Rosenfeldt Thomsen | 09.02.2010 | 25.04.2013 | personlig_suppleant |
Ebbe Vang | 09.02.2010 | 22.04.2010 | bestyrelse |
Per Aastrup | 09.02.2010 | 22.04.2010 | personlig_suppleant |
Niels Stuhr Gerlach | 09.02.2010 | 24.02.2010 | bestyrelse |
Jan Heine Lauvring | 09.02.2010 | 24.02.2010 | personlig_suppleant |
Lars Nørby Johansen | 17.12.2009 | 30.04.2014 | formand |
Bo Karl Gösta Söderberg | 17.12.2009 | 29.04.2010 | bestyrelse |
Bo Karl Gösta Söderberg | 14.05.2009 | 17.12.2009 | suppleant |
Christian Peter Dyvig | 14.05.2009 | 17.12.2009 | formand |
Johannes Thorvald Due | 01.07.2005 | 21.05.2014 | bestyrelse |
Jens Erik Jepsen Christensen | 01.07.2005 | 14.05.2009 | bestyrelse |
Anders Sundström | 01.07.2005 | 04.06.2008 | bestyrelse |
Kent Stevens Larsen | 01.07.2005 | 27.04.2006 | suppleant |
Kent Stevens Larsen | 12.11.2004 | 01.07.2005 | formand |
Klaus Søgaard | 23.08.2004 | 12.11.2004 | bestyrelse |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 23.08.2004 | 12.11.2004 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 23.08.2004 | 12.11.2004 | formand |