Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Michael Kalør(virk.: 48) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 2,08 % |
Per Lykke(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Søren Knud Carlsen(virk.: 17) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Erik Tuxøe(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Elmgaard Hansen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan(virk.: 26) | 26,92 % | 30,77 % | 38,46 % | 53,85 % |
Henrik Lars Olsen(virk.: 184) | 9,24 % | 10,87 % | 10,87 % | 16,30 % |
Stig Meno Farholt(virk.: 21) | 9,52 % | 9,52 % | 14,29 % | 38,10 % |
Pct. | 11,26 % | 12,99 % | 14,29 % | 22,51 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Michael Kalør | 01.01.2007 | Lindevangsvej 28, 2950 Vedbæk |
Carsten Elmgaard Hansen | ||
Per Lykke | ||
Søren Knud Carlsen | 21.09.2016 | Julmosevej 20, 3460 Birkerød |
Jan Erik Tuxøe |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Lars Olsen | 01.01.2007 | Stægers Alle 1, 2000 Frederiksberg |
Stig Meno Farholt | 18.08.2017 | Klintedalen 29, 3520 Farum |
Jes Balu Nilakantan |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ApS KIELER CHAUSSEE KOMPLEMENTAR | 24228908 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EDS ApS | 39830639 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S KIELER CHAUSSEE | 25293126 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Kennedys Advokatpartnerselskab | 39833018 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.04.2008 | 0,13 (km) | Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup | Hovedvejen 2, 2600 Glostrup |
15.04.2009 | 0,00 (km) | Hovedvejen 2, 2600 Glostrup | Hovedvejen 2, 2600 Glostrup |
03.08.2010 | 0,00 (km) | Hovedvejen 2, 2600 Glostrup | Rådhuspladsen 75, 1550 København V |
25.04.2013 | 0,00 (km) | Rådhuspladsen 75, 1550 København V | Rådhuspladsen 75, 1550 København V |
07.07.2014 | 17,04 (km) | Rådhuspladsen 75, 1550 København V | Regnbuepladsen 5, 1550 København V |
17.01.2017 | 0,00 (km) | Regnbuepladsen 5, 1550 København V | Regnbuepladsen 5, 1550 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 24.07.2017 og angivet som gældende fra 25.08.2004 (4716 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
K/S EJENDOMSSELSKABET ERHVERVSPARKEN I | 15147695 |
K/S EJENDOMSSELSKABET HASSEL 14-16 | 21128902 |
K/S EJENDOMSSELSKABET HOTEL OASIA | 33055269 |
K/S ELLEGÅRDVEJ | 30900235 |
K/S ELMACO | 31475198 |
K/S ELSENBAKKEN | 31758645 |
K/S ELTANGVEJ | 25624645 |
K/S EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 | 34450757 |
K/S ENDERBY | 24203077 |
K/S Energipark Veddum Kær EWE | 41265620 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Michael Kalør(virk.: 48) Legale ejere | 21 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Per Lykke(virk.: 8) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Søren Knud Carlsen(virk.: 17) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Jan Erik Tuxøe(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carsten Elmgaard Hansen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 3 % | 41 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
Henrik Lars Olsen(virk.: 184) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 2 | 28 | 47 | 56 |
Stig Meno Farholt(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Sum | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 | 13 |
Pct. | 29 % | 0 % | 2 % | 21 % | 22 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Michael Kalør(virk.: 48) Legale ejere | 20 | 28 | 1 | 4 |
Per Lykke(virk.: 8) Legale ejere | 4 | 4 | 0 | 0 |
Søren Knud Carlsen(virk.: 17) Legale ejere | 13 | 0 | 0 | 1 |
Jan Erik Tuxøe(virk.: 4) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carsten Elmgaard Hansen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 38 | 32 | 1 | 5 |
Pct. | 50 % | 42 % | 1 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 14 | 1 | 1 |
Henrik Lars Olsen(virk.: 184) Ikke aktiv i virksomheden | 92 | 96 | 1 | 2 |
Stig Meno Farholt(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 11 | 0 | 2 |
Sum | 120 | 121 | 2 | 5 |
Pct. | 48 % | 49 % | 1 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |