Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
A/S MISSINGLINK, INTELLIGENT IN STORE MEDIA (CVR 24205134) | TVANGSOPLØST | 06.10.1999 | 16.01.2004 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BLUE HORSESHOE DENMARK A/S (CVR 31487064) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.06.2008 | 23.01.2009 | bestyrelse |
BALCHIK WHITE CLIFFS ApS (CVR 29146306) | NORMAL | 07.05.2008 | 04.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
BHS BERLIN II A/S (CVR 31077796) | NORMAL | 03.12.2007 | 15.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
BHS BERLIN A/S (CVR 30606140) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.2007 | 15.08.2012 | formand |
BLUE HORSESHOE GERMANY A/S (CVR 30605756) | NORMAL | 07.06.2007 | 15.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
BLUE HORSESHOE A/S (CVR 30604261) | NORMAL | 06.06.2007 | 22.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
KOMMANDITSELSKABET AF 1. JANUAR 2014 (CVR 29169381) | SLETTET | 22.05.2007 | 17.11.2008 | formand |
BULGARIEN 4 ApS (CVR 29320977) | NORMAL | 13.01.2006 | 23.05.2011 | formand |
K/S ELM ROAD (CVR 28098979) | SLETTET | 24.11.2005 | 09.12.2008 | bestyrelse |
A/S MISSINGLINK, INTELLIGENT IN STORE MEDIA (CVR 24205134) | TVANGSOPLØST | 01.02.2000 | 01.02.2000 | bestyrelse |
CREAM A/S (CVR 24208532) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.06.1999 | 30.01.2004 | formand |
MEGA VISION ApS (CVR 19752976) | TVANGSOPLØST | 02.05.1997 | 24.02.2000 | bestyrelse |
MEDIA NETWORK HOLDING A/S (CVR 20098589) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1997 | 24.01.2002 | formand |
DANSK STORSKÆRMS REKLAME ApS (CVR 19560384) | TVANGSOPLØST | 04.02.1997 | 14.06.2000 | formand |
MEDIA NETWORK A/S (CVR 19189775) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1996 | 24.01.2002 | formand |
LUND, RASMUSSEN & PARTNERS A/S (CVR 15199776) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1991 | 02.12.1996 | bestyrelse |
ARBITRAGEGRUPPEN ApS (CVR 11533744) | TVANGSOPLØST | 01.11.1987 | 24.07.1991 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Top 10 Aps (CVR 32893112) | NORMAL | 05.05.2010 | 28.12.2010 | direktør |
BLUE HORSESHOE DENMARK A/S (CVR 31487064) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.06.2008 | 23.01.2009 | direktion |
BHS BERLIN II A/S (CVR 31077796) | NORMAL | 03.12.2007 | 29.06.2012 | direktør |
BLUE HORSESHOE GERMANY A/S (CVR 30605756) | NORMAL | 07.06.2007 | 15.08.2012 | adm. dir |
BLUE HORSESHOE A/S (CVR 30604261) | NORMAL | 06.06.2007 | 22.12.2011 | adm. dir |
ApS SELSKABET AF 1. JANUAR 2014 KOMPLEMENTAR (CVR 28503032) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2007 | 17.11.2008 | direktion |
HOTEL PRÆSTEKILDE ADMINISTRATION ApS (CVR 30240286) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.2007 | 17.12.2008 | direktion |
FRYATE HOLDING ApS (CVR 29803927) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2006 | 17.12.2008 | direktion |
EJENDOMMEN PRÆSTEKILDE ApS (CVR 29804206) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2006 | 17.12.2008 | direktion |
HOTELPARTNER ApS (CVR 29804400) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2006 | 17.12.2008 | direktion |
MEGA VISION ApS (CVR 19752976) | TVANGSOPLØST | 02.05.1997 | 24.09.1998 | direktion |
LUND, RASMUSSEN & PARTNERS A/S (CVR 15199776) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1991 | 02.12.1996 | direktion |
ApS SPKR NR. 2169 (CVR 12483309) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1988 | 06.12.2000 | direktion |
DIGIDEO ApS (CVR 11745679) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.1987 | 24.02.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan | 23,08 % | 26,92 % | 34,62 % | 53,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan (antal: 26) | 6 | 14 | 3 | 3 |
Pct. | 23 % | 54 % | 12 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jes Balu Nilakantan (antal: 33) | 17 | 14 | 1 | 1 |
Pct. | 52 % | 42 % | 3 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |