Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birte Høy Nielsen | 14.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Møller Nielsen | 18.08.2004 | 14.12.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birte Høy Nielsen | 14.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hans Møller Nielsen | 14.12.2011 | formand |
Lene Møller Ejerskov | 12.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lykke Møller | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Møller Nielsen | 18.08.2004 | 16.01.2006 | formand |