Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
H.M.N. HORSENS HOLDING ApS (CVR 35400869) | NORMAL | 10.07.2013 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AM TRANSPORT HOLDING A/S (CVR 20371781) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.06.1997 | 18.08.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S Bolig Faxe huse (CVR 43863649) | NORMAL | 22.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
H.M.N. HORSENS A/S (CVR 28098421) | NORMAL | 14.12.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
O.M.N. HORSENS A/S (CVR 28098405) | NORMAL | 18.08.2004 | 16.01.2006 | formand |
ASX 9144 A/S (CVR 10163528) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.12.2003 | 21.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
K/S LOGISTIKCENTER NORD (CVR 26344506) | SLETTET | 26.01.2002 | 16.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
AM TRANSPORT HOLDING A/S (CVR 20371781) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.06.1997 | 18.08.2004 | bestyrelse |
CITYDISTRIBUTION A/S (CVR 13908141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.03.1996 | 13.08.1996 | bestyrelse |
SYD DF A.M.B.A. (CVR 17426575) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.01.1996 | 20.08.1996 | formand |
K/S BUTIKSCENTER BRØNSHØJ (CVR 19335879) | SLETTET | 29.12.1995 | 29.12.2005 | bestyrelse |
DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990 (CVR 16103934) | NORMAL | 15.12.1990 | 20.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
DANSKE FRAGTMÆND SKIVE/VIBORG A/S (CVR 14247270) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.1990 | 01.03.1996 | formand |
DANSKE FRAGTMÆND SKIVE/VIBORG A/S (CVR 14247270) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.1990 | 13.04.1993 | suppleant |
LOGISTICA TEKNIK A/S (CVR 13687897) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 25.02.1997 | næstformand |
PADBORG FRAGTCENTRAL ApS (CVR 10695074) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.1987 | 28.07.1997 | bestyrelse |
MUNDELING ApS (CVR 87949516) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.08.1979 | 13.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Teglgaard Jensen Ejendomme A/S (CVR 49702213) | NORMAL | 24.09.1975 | 19.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
HANDELSSELSKABET AF 28. MAJ 1974 ApS (CVR 49194110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.05.1974 | 23.10.1989 | bestyrelse |
FRIGOSCANDIA AM-TRANSPORT A/S (CVR 37346918) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.1971 | 15.01.2004 | formand |
A/S VIBORG FRAGTCENTRAL (CVR 45670910) | OPLØST EFTER FUSION | 10.06.1964 | 23.04.1997 | suppleant |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bolig Faxe Huse Komplementar ApS (CVR 43853570) | NORMAL | 22.08.2023 | direktør |
H.M.N. HORSENS HOLDING ApS (CVR 35400869) | NORMAL | 10.07.2013 | direktør |
HANS MØLLER HORSENS ApS (CVR 29203377) | NORMAL | 14.12.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
H.M.N. HORSENS A/S (CVR 28098421) | NORMAL | 18.08.2004 | 14.12.2011 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET LOGISTIKCENTER NORD ApS (CVR 26223202) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.01.2002 | 16.01.2020 | direktør |
AM TRANSPORT HOLDING A/S (CVR 20371781) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.06.1997 | 18.08.2004 | direktion |
EM-TRANSPORT ApS (CVR 60773319) | OPLØST EFTER FUSION | 10.11.1981 | 08.10.2004 | direktion |
MUNDELING ApS (CVR 87949516) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.08.1979 | 13.11.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Møller Nielsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Møller Nielsen (antal: 23) | 8 | 0 | 11 | 4 |
Pct. | 35 % | 0 % | 48 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Møller Nielsen (antal: 33) | 19 | 8 | 4 | 2 |
Pct. | 58 % | 24 % | 12 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |