Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Devantier Dürr(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Jacob Højmark Nielsen(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Martin Ernst(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Ankerstjerne Hermann(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael John Maze(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sune Krister Falck Hansen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 7,32 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Bitsch Christiansen(virk.: 20) | 30,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 40,00 % |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Rune Bech Kjældgaard(virk.: 63) | 6,35 % | 9,52 % | 9,52 % | 9,52 % |
Esben Veis(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,90 % | 12,87 % | 12,87 % | 14,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Ankerstjerne Hermann | 01.01.2007 | Dalegade 5, 7000 Fredericia |
Martin Ernst | 01.03.2012 | Ørbæksvej 18, 2970 Hørsholm |
Henrik Devantier Dürr | 02.09.2012 | Vagtelvej 56, 2000 Frederiksberg |
Sune Krister Falck Hansen | 11.01.2014 | Ved Grænsen 23, 2000 Frederiksberg |
Jacob Højmark Nielsen | 05.06.2020 | Knud Kristensens G 55, 2300 København S |
Michael John Maze | 27.06.2022 |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Liliegren Hilliger | 01.01.2007 | Martensens Alle 16, 1828 Frederiksberg C |
Rune Bech Kjældgaard | 20.09.2010 | Sanddalparken 9, 7000 Fredericia |
Esben Veis | ||
Anders Bitsch Christiansen | 26.01.2023 | Jumerirah Lake Towers, Cluster J, Appartment 2202, Dubai |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
TRUSTZONE A/S | 27984479 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.07.2009 | 8,97 (km) | Lergravsvej 53, 2300 København S | Sluseholmen 2, 2450 København SV |
24.01.2012 | 5,07 (km) | Sluseholmen 2, 2450 København SV | Langebrogade 5, 1411 København K |
04.04.2017 | 1,31 (km) | Langebrogade 5, 1411 København K | Islands Brygge 41, 2300 København S |
09.10.2018 | 0,00 (km) | Islands Brygge 41, 2300 København S | Islands Brygge 41, 2300 København S |
TRUSTZONE A/S. |
Sidst opdateret den 07.02.2008 og angivet som gældende fra 28.09.2007 (6209 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TRUSTWORKS A/S | 35648941 |
TRUSTY-STEP | 35235426 |
TRUSTY BOX SJÆLLAND I/S | 19781232 |
Trusty Step ApS | 36432594 |
TRUSTZONE A/S | 27984479 |
TRUTAINER A/S | 25290208 |
TRUT Brass Band | 31516269 |
Truth&Dare | 36304820 |
Truth Between The Star | 27322441 |
Truth Holding ApS | 40481109 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Devantier Dürr(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jacob Højmark Nielsen(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Martin Ernst(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Formand | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hans Ankerstjerne Hermann(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Michael John Maze(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sune Krister Falck Hansen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 56 % | 0 % | 2 % | 5 % | 22 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bitsch Christiansen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Rune Bech Kjældgaard(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 46 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Esben Veis(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 23 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Pct. | 60 % | 0 % | 1 % | 15 % | 19 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Devantier Dürr(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 3 | 0 | 4 |
Jacob Højmark Nielsen(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 5 | 0 | 8 |
Martin Ernst(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem, Formand | 5 | 7 | 1 | 7 |
Hans Ankerstjerne Hermann(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 2 | 3 | 1 | 9 |
Michael John Maze(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 2 | 3 | 0 | 7 |
Sune Krister Falck Hansen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 17 | 21 | 2 | 35 |
Pct. | 23 % | 28 % | 3 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Bitsch Christiansen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 10 | 1 | 8 |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 0 | 11 |
Rune Bech Kjældgaard(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 35 | 0 | 9 |
Esben Veis(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 60 | 51 | 1 | 29 |
Pct. | 43 % | 36 % | 1 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |