Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Michael Damgaard Truelsen | 05.01.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Stig Møller | 06.08.2004 | 03.11.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marie-Louise Holmgreen Truelsen | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Mauritzen | 28.09.2022 | formand |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esben Dissing-Immerkær | 09.10.2019 | 28.09.2022 | formand |
Torben Mauritzen | 03.03.2017 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Andersen | 03.03.2017 | 09.10.2019 | formand |
Frank Lyhne Hansen | 03.03.2017 | 07.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marc Hjorth Brüel | 03.11.2009 | 09.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stig Møller | 03.11.2009 | 03.03.2017 | formand |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 29.09.2009 | 03.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Halsted | 29.09.2009 | 03.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Andersen | 28.10.2005 | 03.11.2009 | næstformand |
Jann Mosgaard Christensen | 05.10.2004 | 28.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hasse Kjærsgaard Larsen | 06.08.2004 | 29.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henning Vang Jensen | 06.08.2004 | 07.03.2007 | formand |
Søren Michael Damgaard Truelsen | 06.08.2004 | 05.01.2005 | bestyrelsesmedlem |