Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revisor | Binavne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RETO-MOTO HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2014-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETIUM ApS. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2016-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Grazper Technologies ApS. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Grounder ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Grounder ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grounder ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2018-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETO-MOTO HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-17 tilføjes Direktion: David Norden Guldbrandsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med investering, produktion, handel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Vedtægter: 2014-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 fjernes Bestyrelse: David Norden Guldbrandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-01 tilføjes Bibranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2009-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 42, 2820 Gentofte (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 4, 1411 København K (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 4, 1411 København K (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-23 tilføjes Bestyrelse: David Norden Guldbrandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Vinther Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-02 fjernes Bestyrelse: Asger Heine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-02 fjernes Binavne: RETO-MOTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Bestyrelse: Asger Heine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Direktion: David Norden Guldbrandsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 tilføjes Legale ejere: David Norden Guldbrandsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2005-01-13 tilføjes Reelle ejere: David Norden Guldbrandsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Binavne: RETO-MOTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: David Norden Guldbrandsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: OTIUM INVEST ApS (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)