Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Norden Guldbrandsen | 17.09.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Norden Guldbrandsen | 01.12.2004 | 16.03.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Norden Guldbrandsen | 23.05.2008 | 17.09.2014 | formand |
Peter Vinther Bjerregaard | 16.03.2005 | 23.05.2008 | formand |
Asger Heine Jensen | 16.03.2005 | 02.04.2007 | bestyrelse |