Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Direktion | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrvej 73, 6857 Blåvand (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 2, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2004-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BRANDT INVEST A/S. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRANDT INVEST A/S. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brandt Consulting ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2024-09-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavegårdsvej 2, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrvej 73, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrvej 73, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisvadvej 76, 6800 Varde (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-11-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-11-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2017-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-11-10 tilføjes Vedtægter: 2017-11-10 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisvadvej 76, 6800 Varde (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Formervej 4, 6800 Varde (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Jørn Brandt (direktør) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 fjernes Direktion: Henrik Nørgaard Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Bestyrelse: Maja Nørgaard Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 fjernes Bestyrelse: Britta Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Formervej 4, 6800 Varde (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2009-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Posselts Vej 14, st. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2005-11-22 tilføjes Bestyrelse: Britta Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med værdipapirer samt handel med og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Navne: HENRIK BRANDT A/S (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2005-11-21 fjernes Navne: HENRIK BRANDT ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2005-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Vedtægter: 2005-11-22 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2005-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Posselts Vej 14, st. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Henrik Nørgaard Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Nørgaard Brandt (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: HENRIK BRANDT ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nørgaard Brandt (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: Henrik Nørgaard Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)