Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Brandt | 13.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nørgaard Brandt | 01.07.2004 | 13.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maja Nørgaard Brandt | 30.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Brandt | 22.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nørgaard Brandt | 22.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Britta Brandt | 22.11.2005 | 30.06.2010 | bestyrelsesmedlem |