Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 43, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Navne: INTER SEW DANMARK ApS (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Stiftere: Scandinavian Home Products A/S Norge (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-17 fjernes Bestyrelse: Henning Jæger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-17 fjernes Direktion: Jon Magne Soløy (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-10 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-10-10 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-10 tilføjes Bestyrelse: Siri Lie Østreng (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-02-10 fjernes Bestyrelse: Torbjørn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Bestyrelse: Torbjørn Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 fjernes Bestyrelse: Juan Saplana Peinado (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 43, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Landevejen 2, 5672 Broby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, konsulentvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landevejen 2, 5672 Broby (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Landevejen 2, 5672 Broby (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landevejen 2, 5672 Broby (offentliggjort 2006-03-31)
Den 2006-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sikavej 55, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2005-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sikavej 55, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Bestyrelse: Juan Saplana Peinado (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Direktion: Jon Magne Soløy (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Navne: INTER SEW DANMARK ApS (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Stiftere: Scandinavian Home Products A/S Norge (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-18)