Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Boll Holmelund | 01.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Brebøl Christensen | 01.03.2021 | 01.02.2023 | direktør |
Kræn Østergård Nielsen | 08.09.2020 | 22.04.2024 | adm. dir |
Jan Madsen | 28.02.2017 | 31.12.2020 | direktør |
Peter Høgsted | 02.11.2013 | 08.09.2020 | adm. dir |
Per Toelstang | 01.12.2010 | 28.02.2017 | direktør |
Jesper Lien | 01.02.2009 | 13.08.2013 | adm. dir |
Jesper Munck Loiborg | 19.11.2008 | 09.03.2010 | direktør |
Per Bank | 06.10.2008 | 31.01.2009 | adm. dir |
Jesper Lien | 06.10.2008 | 19.11.2008 | direktør |
Tom Stengade | 16.06.2008 | 06.10.2008 | direktør |
Thomas Bagge Olesen | 31.05.2007 | 16.06.2008 | adm. dir |
Henrik Gunst Smith | 30.06.2005 | 31.08.2007 | adm. dir |
Paul Martin Mollerup | 10.01.2005 | 30.06.2005 | adm. dir |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 11.06.2004 | 10.01.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Bank-Mikkelsen | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Skipper | 22.08.2024 | formand |
Kristine Martin Berg | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Skipper | 03.05.2024 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Busch | 11.05.2022 | 22.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeff Olsen Gravenhorst | 11.05.2022 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Mehl | 10.05.2021 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gunset Sønsterud | 03.09.2020 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nielsen | 24.05.2019 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne Sofie Irgens Jacobsen | 04.01.2019 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karl Folke Axel Wistrand | 19.12.2017 | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Mørch Koch | 08.04.2016 | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Clausen | 06.11.2015 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Holst-Gydesen | 06.11.2015 | 30.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Lopez | 06.11.2015 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Sørensen | 26.04.2014 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bruhn | 23.04.2013 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Houe | 28.04.2012 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jakobsen | 29.05.2009 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tage Engel Rosenmeier | 29.05.2009 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Grethe Johnsen | 29.05.2009 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Kjeldgaard | 29.05.2009 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Fink | 29.05.2009 | 26.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 06.10.2008 | 03.05.2024 | formand |
Bjarne Dybdahl Andersen | 06.10.2008 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Larsen | 06.10.2008 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stig Kjærgaard Jakobsen | 06.10.2008 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bagge Olesen | 06.10.2008 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kaare | 06.10.2008 | 28.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Dieckmann | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Martin Helle | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Holger Damgaard | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Welinder | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Mai | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Brian Sundstrup | 06.10.2008 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kjærgaard | 16.06.2008 | 06.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tom Stengade | 31.05.2007 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Lundgaard | 01.03.2007 | 14.06.2008 | formand |
Bo Helleberg | 30.06.2005 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Paul Martin Mollerup | 30.06.2005 | 01.03.2007 | formand |
Henrik Gunst Smith | 10.01.2005 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Poul Dines | 10.01.2005 | 30.06.2005 | formand |
Henrik Møgelmose | 11.06.2004 | 10.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 11.06.2004 | 10.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 11.06.2004 | 10.01.2005 | bestyrelsesmedlem |