Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Marthedal Andersen | 31.10.2007 | 10.01.2011 | direktion |
Jørgen Olsen | 29.08.2006 | 31.10.2007 | direktion |
Per Frants Møller | 16.02.2005 | 29.08.2006 | direktion |
Jens Holger Larsen | 19.05.2004 | 16.02.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Holger Larsen | 27.09.2006 | 10.01.2011 | bestyrelse |
Jørgen Olsen | 29.08.2006 | 10.01.2011 | bestyrelse |
Henrik Ruge-Andersen Friis | 29.08.2006 | 10.01.2011 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 29.08.2006 | 14.12.2007 | formand |
Thomas Salicath | 29.08.2006 | 30.11.2007 | bestyrelse |
Anders Martin Rasmussen | 23.09.2005 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Per Frants Møller | 16.02.2005 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Ulrich Vinther Homann | 16.02.2005 | 29.08.2006 | formand |
Jens Holger Larsen | 19.05.2004 | 23.09.2005 | bestyrelse |