Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Navne | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Aurélia Cheval (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Malmros (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 fjernes Bestyrelse: Morten Albert Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Øien Nørring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-03-10 fjernes Bestyrelse: Christian Ree (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-01-13 tilføjes Direktion: Christian Øien Nørring (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 fjernes Direktion: Christian Ree (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Albert Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Morten Brødbæk Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 tilføjes Bestyrelse: Carolina Miriam Hutin Millon de Villeroy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-07-05 fjernes Bestyrelse: François Jean Marie Marcel Repolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-04-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-04-16 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Bestyrelse: Pierre Alain Beguerie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-06-19 fjernes Bestyrelse: Franck Pierre Gaston Rohard (formand) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-18 fjernes Bestyrelse: Jean-Claude Poupard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er biludlejning, handel, finansiel virksomhed, herunder leasing, investering i og udvikling af koncepter og varemærker, samt investering, udvikling og udlejning af fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jean-Claude Poupard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-04-27 fjernes Bestyrelse: René Eghammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-27 tilføjes Legale ejere: Europcar Participations (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-27 fjernes Legale ejere: KARSTEN REE HOLDING B ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Christian Ree (direktør) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-03-22 fjernes Direktion: Poul Henrik Tvede (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Ree (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Tina Fogh Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2015-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Bestyrelse: Hans Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-03-17 fjernes Bestyrelse: Karsten Ree (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Legale ejere: KARSTEN REE HOLDING B ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-10-31 tilføjes Bestyrelse: Karsten Ree (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Hem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er biludlejning, handel, finansiel virksomhed, herunder leasing, investering i og udvikling af koncepter og varemærker, samt investering, udvikling og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-10-30 tilføjes Vedtægter: 2012-10-30 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-03-01 tilføjes Bestyrelse: Oscar Claudius Crohn (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-01 fjernes Bestyrelse: Hjalti Baldursson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-06 fjernes Bestyrelse: Jon Snorrason (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-14 tilføjes Navne: NORDCAR FINANCE A/S (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-05-13 fjernes Navne: NORDCAR PROPERTIES A/S (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-04-26 tilføjes Navne: NORDCAR PROPERTIES A/S (offentliggjort 2007-05-08)
Den 2007-04-25 fjernes Navne: NORDCAR A/S (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2007-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 17, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2007-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-28 tilføjes Bestyrelse: Jon Snorrason (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-28 fjernes Bestyrelse: Preben Laurits Stenkjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Bestyrelse: Preben Laurits Stenkjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Poul Henrik Tvede (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2004-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Navne: NORDCAR A/S (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2004-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Stiftere: K.W. Bruun & Co A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2004-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)