Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Øien Nørring | 13.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Ree | 22.03.2017 | 13.01.2021 | direktør |
Poul Henrik Tvede | 30.03.2004 | 22.03.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Malmros | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Øien Nørring | 24.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Claude Poupard | 19.06.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aurélia Cheval | 01.11.2019 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Albert Kristensen | 01.11.2019 | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carolina Miriam Hutin Millon de Villeroy | 05.07.2018 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Alain Beguerie | 19.06.2017 | 05.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Brødbæk Sørensen | 27.04.2017 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
François Jean Marie Marcel Repolt | 27.04.2017 | 05.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Franck Pierre Gaston Rohard | 27.04.2017 | 19.06.2017 | formand |
Jean-Claude Poupard | 27.04.2017 | 18.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 01.09.2015 | 10.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nielsen | 17.03.2015 | 27.04.2017 | formand |
René Eghammer | 31.10.2013 | 27.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fogh Aagaard | 31.10.2013 | 01.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 31.10.2013 | 17.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ree | 31.10.2013 | 17.03.2015 | formand |
Poul Henrik Tvede | 01.03.2012 | 31.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Oscar Claudius Crohn | 01.03.2012 | 31.10.2013 | formand |
Jesper Hem | 06.11.2009 | 31.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hjalti Baldursson | 28.03.2007 | 01.03.2012 | formand |
Gudjon Kjartansson | 28.03.2007 | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Sveinn Biering Jónsson | 28.03.2007 | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jon Snorrason | 28.03.2007 | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Klavs Olsen | 30.03.2004 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anders Karl Bruun | 30.03.2004 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Preben Laurits Stenkjær | 30.03.2004 | 28.03.2007 | formand |