Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Würsching | 29.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Erik Lesbo | 29.10.2020 | formand |
Nis Peter Rasmussen | 27.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gliese | 29.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Stenberg Plet | 29.10.2020 | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Stenberg Plet | 18.12.2019 | 28.10.2020 | formand |
Leo Bergsted Mortensen | 27.04.2006 | 26.11.2019 | formand |
Conny Dorthea Heden Berggreen | 27.04.2006 | 06.04.2018 | næstformand |
Ulla Kusk | 27.04.2006 | 19.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bo Stenberg Plet | 29.03.2004 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |