Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AMO-HUSET ApS (CVR 32832423) | NORMAL | 24.03.2010 |
HENRIK GLIESE HOLDING ApS (CVR 27671322) | NORMAL | 29.03.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Danish Drugtest & Health Services ApS (CVR 44923076) | NORMAL | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN ESBJERG ApS (CVR 30196295) | NORMAL | 13.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
AMO-HUSET ApS (CVR 32832423) | NORMAL | 24.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN Aarhus ApS (CVR 32083706) | NORMAL | 20.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN, AALBORG ApS (CVR 30525280) | NORMAL | 07.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S (CVR 27671802) | NORMAL | 29.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HR Digital ApS (CVR 38684957) | NORMAL | 13.01.2023 | 06.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSMILJØEksperten Midtjylland ApS (CVR 37789178) | NORMAL | 08.04.2016 | 05.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
CONTINUE A/S (CVR 13109346) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.01.2015 | 21.07.2020 | formand |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN ESBJERG ApS (CVR 30196295) | NORMAL | 29.11.2010 | 12.01.2020 | næstformand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ARBEJDSMILJØEksperten Trekantområdet ApS (CVR 44478870) | NORMAL | 06.12.2023 | adm. dir |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN Aarhus ApS (CVR 32083706) | NORMAL | 06.04.2018 | direktør |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN ESBJERG ApS (CVR 30196295) | NORMAL | 28.11.2017 | direktør |
ARBEJDSMILJØEksperten Midtjylland ApS (CVR 37789178) | NORMAL | 08.04.2016 | direktør |
AMO-HUSET ApS (CVR 32832423) | NORMAL | 01.10.2014 | adm. dir |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S (CVR 27671802) | NORMAL | 27.04.2006 | adm. dir |
HENRIK GLIESE HOLDING ApS (CVR 27671322) | NORMAL | 29.03.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HR Digital ApS (CVR 38684957) | NORMAL | 13.01.2023 | 06.06.2024 | direktør |
ARBEJDSMILJØEKSPERTEN, AALBORG ApS (CVR 30525280) | NORMAL | 15.04.2008 | 29.11.2011 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Gliese | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Gliese (antal: 12) | 10 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 83 % | 0 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Gliese (antal: 31) | 10 | 9 | 10 | 2 |
Pct. | 32 % | 29 % | 32 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |