Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET TG PARTNERS II ApS. (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2013-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TG PARTNERS II P/S. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TG PARTNERS IV P/S. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2023-03-03 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Linde (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-03-03 fjernes Legale ejere: H.J. Linde Holding ApS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-05 tilføjes Binavne: Linde Group ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Binavne: Linde Group A/S (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-11-30 tilføjes Navne: JØRGEN LINDE ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: JØRGEN LINDE A/S (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-16 tilføjes Bestyrelse: Brian Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-16 fjernes Bestyrelse: Ole Finn Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 4., 1051 København K (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: H.J. Linde Holding ApS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Linde (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 4., 1051 København K (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 4., 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-16 tilføjes Binavne: Linde Group A/S (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-03-11 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Linde (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-03-10 fjernes Legale ejere: JØRGEN LINDE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-11 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Linde (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-25 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 53, 4., 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2011-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-09-12)
Den 2011-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2011-09-12)
Den 2011-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 407, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, finansieringsvirksomhed samt investering, som efter bestyrelsens skøn er forenelig med selskabets aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Bestyrelse: Ole Finn Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-18 fjernes Bestyrelse: Mads Anders Michael Berendt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Bestyrelse: Mads Anders Michael Berendt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 fjernes Bestyrelse: Claus Korsgaard Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-16 tilføjes Legale ejere: JØRGEN LINDE HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2004-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 407, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Bestyrelse: Claus Korsgaard Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-03 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Linde (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Navne: JØRGEN LINDE A/S (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-03 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)