Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Christian Just Linde | 16.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Jørgensen | 16.09.2020 | formand |
Hans Jørgen Linde | 03.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Just Linde | 03.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Finn Nielsen | 18.12.2007 | 16.09.2020 | formand |
Mads Anders Michael Berendt | 17.01.2006 | 18.12.2007 | formand |
Claus Korsgaard Knudsen | 03.03.2004 | 17.01.2006 | formand |