Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Bo Sjögren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Jesper Bo Sjögren (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: OXYTEC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Stiftere: OXYMAT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18-20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2004-04-21)
Den 2007-05-07 tilføjes Bestyrelse: Troels Mørch Tuxen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 fjernes Bestyrelse: Anders Sten Wedell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18-20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18-20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Sten Wedell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 fjernes Bestyrelse: Peter Falk-Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2004-04-21)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18-20, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Falk-Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Direktion: Jesper Bo Sjögren (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets hovedformål er produktion og salg af analyse- og kontrolsystemer til vandkvalitetsbehandling. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Navne: OXYTEC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Stiftere: OXYMAT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Vedtægter: 2003-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)