Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bo Sjögren | 30.12.2003 | 23.09.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Mørch Tuxen | 07.05.2007 | 23.09.2011 | formand |
Anders Sten Wedell | 07.02.2005 | 07.05.2007 | bestyrelse |
Tage Kjær | 30.12.2003 | 23.09.2011 | bestyrelse |
Jesper Bo Sjögren | 30.12.2003 | 23.09.2011 | bestyrelse |
Peter Falk-Sørensen | 30.12.2003 | 07.02.2005 | bestyrelse |