Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 6, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Direktion: Jesper Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-15 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-18 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Legale ejere: Jesper Christiansen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Navne: LMATEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Reelle ejere: Jesper Christiansen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LMATEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Direktion: Jesper Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-03-12 fjernes Direktion: Anna Leth Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Christiansen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Anna Leth Christiansen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Anna Leth Christiansen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-18 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Anna Leth Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Anna Leth Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 6, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2015-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Grænsevej 17, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2015-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-01-27 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2012-12-13 tilføjes Direktion: Anna Leth Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-13 fjernes Direktion: Jesper Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Christiansen (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-06-17 tilføjes Legale ejere: Anna Leth Christiansen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2004-06-17 tilføjes Reelle ejere: Anna Leth Christiansen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2004-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Grænsevej 17, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2004-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-17 tilføjes Direktion: Jesper Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-17 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, investeringsvirksomhed og formueforvaltning (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-05-17 tilføjes Navne: LMATEKNIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-05-16 fjernes Navne: SCSK 6427 ApS (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-05-17 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2004-05-17 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2004-05-17 tilføjes Vedtægter: 2004-05-17 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-15 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Navne: SCSK 6427 ApS (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2004-01-15 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2004-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)