Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Christiansen | 12.03.2020 | 10.02.2024 | direktør |
Anna Leth Christiansen | 17.12.2018 | 12.03.2020 | direktør |
Anna Leth Christiansen | 13.12.2012 | 30.11.2018 | direktør |
Jesper Christiansen | 17.05.2004 | 13.12.2012 | direktør |
Steen Schierbeck | 15.01.2004 | 17.05.2004 | direktør |