Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Bestyrelse: Claus Uttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Direktion: Claus Uttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Navne: AKTIESELSKABET GRUNDUDVIKLING AF 16. APRIL 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Stiftere: BIRCH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, entreprenørvirksomhed samt handel med fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET GRUNDUDVIKLING AF 16. APRIL 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 fjernes Navne: GRUNDUDVIKLINGSSELSKABET DANSK NYBYG A/S (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Koefoed Stadum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Bestyrelse: Niels Birch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Direktion: Claus Uttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Direktion: Niels Birch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Bestyrelse: Niels Birch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Navne: GRUNDUDVIKLINGSSELSKABET DANSK NYBYG A/S (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2005-10-23 fjernes Navne: GRUNDUDVIKLINGSSELSKABET DANSK NYBYG ApS (offentliggjort 2004-03-18)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 tilføjes Navne: GRUNDUDVIKLINGSSELSKABET DANSK NYBYG ApS (offentliggjort 2004-03-18)
Den 2004-03-15 fjernes Navne: HIJK ApS (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 24, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Direktion: Niels Birch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Navne: HIJK ApS (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Revisor: Burholt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Stiftere: BIRCH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)