Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Uttrup | 07.04.2010 | 05.07.2013 | direktion |
Niels Birch Nielsen | 19.01.2004 | 07.04.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Birch Nielsen | 07.04.2010 | 05.07.2013 | bestyrelse |
Jens Koefoed Stadum | 07.04.2010 | 05.07.2013 | bestyrelse |
Claus Uttrup | 24.10.2005 | 05.07.2013 | bestyrelse |
Bente Gaardbo Nielsen | 24.10.2005 | 07.04.2010 | bestyrelse |
Niels Birch Nielsen | 24.10.2005 | 07.04.2010 | bestyrelse |