Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 24, 7190 Billund (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Pilegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Binavne: Vandfax Maskinservice A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Direktion: Karsten Ivan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: adm@vandfax.dk (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Navne: VANDFAX A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Stiftere: Karsten Ivan Knudsen (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 24, 7190 Billund (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2021-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Gøttrup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2021-11-04 fjernes Bestyrelse: Stig Grønbæk Weis (formand) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Bestyrelse: Lars Gøttrup Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Pilegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-11-26 fjernes Bestyrelse: Pehr Horsbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-01-06 tilføjes Binavne: Vandfax Maskinservice A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Gøttrup Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Karsten Ivan Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: INPACK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Karsten Ivan Knudsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Pehr Horsbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Kim Nielsen Vind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@vandfax.dk (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Nielsen Vind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 fjernes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre brøndborervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2014-05-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: INPACK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-05-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Ivan Knudsen (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-08 tilføjes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-08 fjernes Bestyrelse: Christian Vestergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-27 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Bestyrelse: Christian Vestergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-09 fjernes Bestyrelse: Christian Anker Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lene Søgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-29 fjernes Bestyrelse: Jytte Bentzen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-21 tilføjes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jytte Bentzen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-30 tilføjes Navne: VANDFAX A/S (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2006-12-29 fjernes Navne: VANDFAX ApS (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2006-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2006-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: mail@vandfax.dk (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vandfax.dk (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Karsten Ivan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: VANDFAX ApS (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Stiftere: Karsten Ivan Knudsen (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-25)