Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholtvej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Kontaktoplysninger: kh@khlift.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Legale ejere: KBH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Navne: HAAHR INVEST A/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Stiftere: KBH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Bestyrelse: Gregers Valdemar Haahr (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Karsten Haahr (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 fjernes Revisor: RVN RÅDGIVNING OG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lisianne Jakobsen (formand) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-02-03 fjernes Bestyrelse: Monica Schrøder (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@khlift.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med entreprenørmateriel og dermed forbundne forretninger efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-05-28 tilføjes Navne: HAAHR INVEST A/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-05-27 fjernes Navne: KK MATERIEL A/S (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2004-04-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-27 tilføjes Bestyrelse: Monica Schrøder (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Bestyrelse: Inge Haahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Legale ejere: KBH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-06 tilføjes Revisor: RVN RÅDGIVNING OG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-11-06 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2004-04-21)
Den 2004-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholtvej 2, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Bestyrelse: Inge Haahr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Direktion: Karsten Haahr (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Navne: KK MATERIEL A/S (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Stiftere: KBH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)