Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dannie Bergmann | 05.07.2007 | 14.09.2012 | direktør |
Bo Larsen | 13.02.2004 | 05.07.2007 | direktør |
Kim Madsen | 09.01.2004 | 13.02.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dannie Bergmann | 05.07.2007 | 14.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christensen | 05.07.2007 | 14.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ejgil Egsgaard | 05.07.2007 | 14.09.2012 | formand |
Lotte Dubert | 03.03.2004 | 05.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bo Larsen | 13.02.2004 | 05.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gamst Petersen | 13.02.2004 | 05.07.2007 | formand |
Bill Martin Levin | 13.02.2004 | 03.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 09.01.2004 | 13.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Helle Garde Carlsen | 09.01.2004 | 13.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 09.01.2004 | 13.02.2004 | formand |