Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HAE HOLDING ApS (CVR 21120901) | NORMAL | 25.06.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DAN GROUP ALARM SKIVE HOLDING ApS (CVR 35824936) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.04.2014 | 19.05.2014 |
ELCOFON TELE OG SUPPORT ApS (CVR 30824598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2007 | 18.09.2017 |
HAE Holding 2017 ApS (CVR 38996061) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.09.2017 | 18.10.2017 |
RUDBECH ALARM A/S (CVR 17014595) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1993 | 15.08.2001 |
TELE1 ApS (CVR 35390049) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2013 | 09.05.2022 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PETERSEN-BACH A/S (CVR 57279915) | NORMAL | 11.08.2023 | formand |
Sikringsvagten A/S (CVR 44185598) | NORMAL | 13.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S (CVR 25472195) | NORMAL | 15.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
HAE HOLDING ApS (CVR 21120901) | NORMAL | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 01.03.2011 | formand |
GILCOM FINANS A/S (CVR 25095235) | NORMAL | 02.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S (CVR 12760280) | NORMAL | 22.05.2001 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OMEGA SECURITY SERVICE ApS (CVR 21742236) | NORMAL | 03.01.2022 | 26.08.2022 | formand |
PETERSEN-BACH A/S (CVR 57279915) | NORMAL | 11.05.2021 | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
SERA LÅSE & SIKRING ApS (CVR 33396325) | NORMAL | 26.03.2021 | 30.08.2022 | formand |
PETERSEN-BACH A/S (CVR 57279915) | NORMAL | 16.02.2016 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
ESBJERG ELITE ISHOCKEY A/S (CVR 35226346) | NORMAL | 31.07.2015 | 18.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tele360 ApS (CVR 30987500) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.08.2014 | 16.01.2023 | formand |
Driftsselskabet af 4.10.2013 A/S (CVR 34728445) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2012 | 12.11.2012 | bestyrelse |
TEAM TELESIKRING RACING A/S (CVR 30905504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2012 | 23.11.2020 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 9. JANUAR 2004 (CVR 27509525) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.07.2007 | 14.09.2012 | formand |
DIGI-PARTS A/S (CVR 29195102) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2007 | 30.11.2009 | bestyrelse |
MS INSTALLATION A/S (CVR 20921471) | OPLØST EFTER FUSION | 22.05.2006 | 23.08.2006 | bestyrelse |
DAN GROUP ALARM SKIVE A/S (CVR 15040009) | OPLØST EFTER FUSION | 24.02.2004 | 01.10.2017 | formand |
BJERRING OG HANSEN A/S (CVR 15885289) | OPLØST EFTER FUSION | 02.07.2003 | 22.08.2005 | formand |
DENTALMAN A/S (CVR 26404681) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.2002 | 30.03.2005 | bestyrelse |
NORDVAGT ApS (CVR 26262895) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2001 | 09.10.2006 | formand |
SIKRINGSVAGTEN af 15. maj 2001 A/S (CVR 21408840) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.10.2000 | 15.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
RUDBECH ALARM A/S (CVR 17014595) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1993 | 15.08.2001 | bestyrelse |
GF-UNI ALARMSYSTEMER ApS (CVR 15123990) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 15.08.2001 | bestyrelse |
UNIKEY A/S (CVR 14857486) | TVANGSOPLØST | 04.02.1991 | 05.09.1994 | bestyrelse |
DANSK VAGT- OG ALARMTEKNIK ApS (CVR 78537116) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.06.1985 | 30.07.1996 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sikringsvagten A/S (CVR 44185598) | NORMAL | 13.07.2023 | direktør |
OMEGA SECURITY SERVICE ApS (CVR 21742236) | NORMAL | 01.07.2023 | adm. dir |
Kongensgade 15 Esbjerg ApS (CVR 41609974) | NORMAL | 21.08.2020 | direktør |
Søndertoften 20 ApS (CVR 41358033) | NORMAL | 30.04.2020 | direktør |
E Egsgaard Holding ApS (CVR 39066335) | NORMAL | 18.10.2017 | direktør |
EGSGAARD HOLDING ESBJERG ApS (CVR 36057149) | NORMAL | 19.05.2014 | direktør |
D. LAURITZENSVEJ 14 ApS (CVR 35658033) | NORMAL | 06.02.2014 | direktør |
GILCOM FINANS A/S (CVR 25095235) | NORMAL | 01.06.2002 | direktør |
HAE HOLDING ApS (CVR 21120901) | NORMAL | 25.06.1998 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SD SIKRING ApS (CVR 31163692) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2019 | 16.01.2023 | direktør |
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S (CVR 25472195) | NORMAL | 15.04.2019 | 05.07.2022 | direktør |
HAE Holding 2017 ApS (CVR 38996061) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.09.2017 | 18.10.2017 | direktør |
Telesikring Home ApS (CVR 38944754) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.09.2017 | 02.06.2020 | adm. dir |
PETERSEN-BACH A/S (CVR 57279915) | NORMAL | 16.02.2016 | 13.05.2020 | direktør |
DAN GROUP ALARM SKIVE HOLDING ApS (CVR 35824936) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.04.2014 | 19.05.2014 | direktion |
Cocamat ApS (CVR 32346898) | NORMAL | 20.12.2013 | 21.08.2019 | direktør |
TELE1 ApS (CVR 35390049) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2013 | 09.05.2022 | direktør |
TEAM TELESIKRING RACING A/S (CVR 30905504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2012 | 23.11.2020 | adm. dir |
ELALARM ApS (CVR 17150782) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.08.2010 | 09.10.2012 | direktion |
COMAX ApS (CVR 31743311) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2008 | 12.08.2010 | direktion |
TOTAL-SIKRING ApS (CVR 21799270) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2008 | 07.01.2010 | direktion |
TDC ERHVERVSCENTER TS KOMMUNIKATION ApS (CVR 29827729) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2008 | 20.12.2017 | direktør |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 08.02.2008 | 01.03.2011 | direktør |
Tele360 ApS (CVR 30987500) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.2007 | 16.01.2023 | direktør |
ELCOFON TELE OG SUPPORT ApS (CVR 30824598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2007 | 11.10.2016 | direktion |
DIGI-PARTS A/S (CVR 29195102) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2007 | 30.11.2009 | direktion |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 31.12.2005 | 18.12.2006 | direktør |
MS INSTALLATION A/S (CVR 20921471) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2003 | 23.08.2006 | direktion |
MS INSTALLATION A/S (CVR 20921471) | OPLØST EFTER FUSION | 17.05.2002 | 17.05.2002 | direktion |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 30.08.2001 | 24.01.2005 | direktør |
DANSK VAGT- OG ALARMTEKNIK, TEKNISK DIVISION ApS (CVR 21475106) | TVANGSOPLØST | 02.11.1999 | 12.06.2002 | direktion |
JANSSON EJENDOMME A/S (CVR 17639404) | NORMAL | 01.01.1994 | 17.05.1996 | direktør |
RUDBECH ALARM A/S (CVR 17014595) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1993 | 15.08.2001 | direktion |
RUDBECH ALARM A/S (CVR 17014595) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1993 | 10.10.1995 | direktion |
GF-UNI ALARMSYSTEMER ApS (CVR 15123990) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 15.08.2001 | direktion |
DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S (CVR 12760280) | NORMAL | 01.01.1989 | 08.03.2002 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ejgil Egsgaard | 6,52 % | 6,52 % | 6,52 % | 15,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ejgil Egsgaard (antal: 46) | 20 | 7 | 18 | 1 |
Pct. | 43 % | 15 % | 39 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ejgil Egsgaard (antal: 97) | 27 | 36 | 25 | 9 |
Pct. | 28 % | 37 % | 26 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SD SIKRING ApS (CVR 31163692) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-01-16 | 2023-06-30 | likvidator |
Tele360 ApS (CVR 30987500) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-01-16 | 2023-06-30 | likvidator |
ELCOFON TELE OG SUPPORT ApS (CVR 30824598) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-10-11 | 2017-09-18 | likvidator |