Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Theisler | 01.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eik Bezzel Hansen | 01.02.2018 | 01.09.2021 | direktør |
Laurits Mathias Bach Sørensen | 02.01.2013 | 01.02.2018 | direktør |
Eik Bezzel Hansen | 29.10.2012 | 02.01.2013 | direktør |
Alistair Clive Higgins | 05.09.2011 | 29.10.2012 | direktør |
Eik Bezzel Hansen | 01.06.2011 | 05.09.2011 | adm. dir |
Carsten Fritz Haake | 01.03.2009 | 01.06.2011 | adm. dir |
Eik Bezzel Hansen | 11.12.2003 | 01.03.2009 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Viggaard | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Berkhout | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Finn Jespersen | 14.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Broe-Andersen | 28.04.2022 | formand |
Tonni Bülow-Nielsen | 19.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Kildegaard Larsen | 28.04.2022 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Broe-Andersen | 24.03.2022 | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Kildegaard Larsen | 19.12.2019 | 27.04.2022 | formand |
Tonni Bülow-Nielsen | 05.08.2019 | 18.12.2019 | formand |
Laurits Mathias Bach Sørensen | 01.02.2018 | 01.07.2019 | formand |
Tonni Bülow-Nielsen | 30.10.2017 | 04.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nicolaas Wouterus Antonius Stokman | 23.08.2016 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Reinier Gerardus Maria Savelsberg | 27.03.2015 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Leth | 17.12.2014 | 19.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Eik Bezzel Hansen | 05.08.2014 | 17.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vinther | 25.06.2013 | 05.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Eik Bezzel Hansen | 25.04.2013 | 18.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Fuhr Hansen | 03.10.2012 | 31.12.2017 | formand |
Hans Christian Petersen | 03.10.2012 | 03.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Yvette Go | 08.11.2010 | 27.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kunter Pedersen | 17.12.2008 | 30.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Henning Jensen | 17.12.2008 | 02.01.2012 | formand |
David Jarrett Tveit | 17.12.2008 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Abel Nielsen | 01.04.2005 | 19.11.2008 | formand |
Esben Kold | 13.09.2004 | 17.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ries | 05.07.2004 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Claus Asbjørn Andersson | 11.12.2003 | 01.04.2005 | formand |