Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
A/S RANDERS MASKIN- AUTOMOBIL- OG TANDHJULSFABRIK HOLDING (CVR 14986219) | NORMAL | 20.08.2024 | formand |
Randers Gears A/S (CVR 36985399) | NORMAL | 01.03.2024 | formand |
Kirkebæk Ejendomme ApS (CVR 44483432) | NORMAL | 06.12.2023 | formand |
NORDAN MARINE A/S (CVR 33583052) | NORMAL | 18.03.2021 | formand |
DEVELCO PRODUCTS A/S (CVR 30720377) | NORMAL | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vision Field Care Holding ApS (CVR 36931787) | NORMAL | 09.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
POLYTEKNIK A/S (CVR 26672031) | NORMAL | 22.09.2014 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BMTP Company ApS (CVR 38330438) | NORMAL | 26.08.2021 | 22.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
MapsPeople Syndikering III ApS (CVR 41507853) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.07.2020 | 04.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
GREEN INSTRUMENTS A/S (CVR 21459437) | NORMAL | 04.04.2018 | 14.11.2023 | formand |
Vision Field Care ApS (CVR 36958103) | NORMAL | 09.05.2017 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Vision Field Care Holding ApS (CVR 36931787) | NORMAL | 01.07.2015 | 08.05.2017 | formand |
Vision Field Care ApS (CVR 36958103) | NORMAL | 01.07.2015 | 08.05.2017 | formand |
VICTORFON ApS (CVR 36450347) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.11.2014 | 01.05.2018 | bestyrelse |
VICTORFON HOLDING ApS (CVR 36427167) | TVANGSOPLØST | 07.11.2014 | 06.06.2018 | bestyrelse |
EMAZYS TECHNOLOGIES ApS (CVR 33645236) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2014 | 12.05.2015 | formand |
GREEN INSTRUMENTS A/S (CVR 21459437) | NORMAL | 01.07.2014 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
CARDLAB ApS (CVR 29317704) | NORMAL | 20.01.2014 | 22.05.2017 | formand |
CARDLAB INNOVATION ApS (CVR 34626189) | NORMAL | 20.01.2014 | 22.05.2017 | formand |
S-LIGHT ApS (CVR 21042749) | NORMAL | 29.02.2012 | 21.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
MERMAID HOLDING AF 14.3.2007 A/S (CVR 26843545) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.03.2005 | 14.07.2008 | bestyrelse |
DANFOSS GLOBAL SALES A/S (CVR 26843626) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2005 | 15.03.2007 | bestyrelse |
MICROSHADE A/S (CVR 27492207) | NORMAL | 05.07.2004 | 08.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
UAK HOLDING A/S (CVR 26842972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.10.2002 | 19.02.2009 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DEVELCO PRODUCTS A/S (CVR 30720377) | NORMAL | 01.12.2014 | adm. dir |
KR MANAGEMENT ApS (CVR 26207843) | NORMAL | 22.08.2001 | direktør |
KARSTEN RIES HOLDING ApS (CVR 26162475) | NORMAL | 30.05.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BMTP Company ApS (CVR 38330438) | NORMAL | 26.08.2021 | 22.02.2023 | adm. dir |
MEKOPRINT HOLDING A/S (CVR 30277902) | NORMAL | 25.01.2013 | 25.09.2013 | adm. dir |
Mekoprint Properties A/S (CVR 30577140) | NORMAL | 25.01.2013 | 25.09.2013 | adm. dir |
MEKOPRINT A/S (CVR 10825598) | NORMAL | 07.09.2012 | 25.09.2013 | adm. dir |
UAK HOLDING A/S (CVR 26842972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.10.2002 | 19.02.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Ries | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karsten Ries (antal: 27) | 19 | 3 | 4 | 1 |
Pct. | 70 % | 11 % | 15 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Ries (antal: 36) | 24 | 8 | 3 | 1 |
Pct. | 67 % | 22 % | 8 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |