Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 21, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Støttrup (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Interessenter: SILVES ApS (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2010-08-09 fjernes Navne: K/S ENGTOFTEN, ETAPE 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-07)
Den 2007-02-19 tilføjes Bestyrelse: Carsten Brix (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 21, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 6, 4600 Køge (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 6, 4600 Køge (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2004-09-12)
Den 2004-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2004-09-12)
Den 2004-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2004-07-23)
Den 2004-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2004-07-23)
Den 2004-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-07-19 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Støttrup (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 fjernes Bestyrelse: Elsebet Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve paracel af matr. nr. 16-eo, Tersløse by, Tersløse og at forestå opførelsen af bygninger på paracellen med henblik på salg eller udleje af disse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 tilføjes Vedtægter: 2004-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 13, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Bestyrelse: Elsebet Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bøje Kosiara (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 11, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Bøje Kosiara (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-06-07)
Den 2003-11-05 tilføjes Interessenter: SILVES ApS (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-11-05 tilføjes Navne: K/S ENGTOFTEN, ETAPE 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)