Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Bøje Kosiara | 19.02.2007 | 09.08.2010 | bestyrelse |
Carsten Brix | 19.02.2007 | 09.08.2010 | formand |
Lisbeth Støttrup | 19.07.2004 | 09.08.2010 | næstformand |
Torben Erland Larsen | 20.03.2004 | 19.07.2004 | formand |
Elsebet Larsen | 20.03.2004 | 19.07.2004 | næstformand |
Kjeld Bøje Kosiara | 05.11.2003 | 20.03.2004 | formand |