Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kapital | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2023-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Wessmann Jensen (formand) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-10 fjernes Direktion: Jesper Brinkmann (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-11 tilføjes Bestyrelse: Kent Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-09 fjernes Bestyrelse: Bo Rigmond Sattrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2022-08-26 tilføjes Bestyrelse: Bo Rigmond Sattrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-08-26 tilføjes Direktion: Jesper Brinkmann (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2022-08-26 fjernes Direktion: Henrik Wessmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 tilføjes Vedtægter: 2022-08-26 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2022-01-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Direktion: Henrik Wessmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Ivan Stubbe Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Legale ejere: Oskar NV ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS, AMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Wessmann Jensen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Ivan Stubbe Hansen, Jesper Ravn Christensen, William Tolman (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-08 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-05-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS, AMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-08-31 fjernes Legale ejere: SPORON HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-30 fjernes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS, AMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Alex Malm, Ivan Stubbe Hansen, Jesper Ravn Christensen, William Tolman (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-08-31 fjernes Reelle ejere: Alex Malm (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-07-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS, AMIS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-10 fjernes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere direkte - gennem kapitalinteresser i andre virksomheder - udlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2013-12-03 tilføjes Vedtægter: 2013-12-03 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-05-27 tilføjes Direktion: Ivan Stubbe Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-27 fjernes Direktion: Johannes Torben Geert Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: IVAN STUBBE HOLDING ApS, EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS, TOLMAN HOLDING ApS, SPORON HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Direktion: Johannes Torben Geert Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-12)