Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Claes Remien | 26.05.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andersen | 26.05.2014 | 13.08.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Adamsen | 21.04.2017 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andersen | 22.10.2003 | 13.08.2020 | bestyrelse |
Christian Claes Remien | 22.10.2003 | 13.08.2020 | bestyrelse |
Flemming Helge Rasmussen | 22.10.2003 | 21.04.2017 | bestyrelse |