Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagerporten 129, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-18 fjernes Navne: STRANDMARKEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Stiftere: Ergin Soyler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Bestyrelse: Hamit Karaca (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Direktion: Sefer Akbina (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagerporten 129, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 15, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2007-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ergin Soyler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Sefer Akbina (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Ergin Soyler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-01 tilføjes Direktion: Birol Køse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 fjernes Direktion: Ali Fener (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-18 fjernes Bestyrelse: Mustafa Cetin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 15, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2006-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2006-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Vedtægter: 2006-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-12 tilføjes Direktion: Ali Fener (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 55, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 55, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mustafa Cetin (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Ergin Soyler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Navne: STRANDMARKEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Stiftere: Ergin Soyler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)