Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Kapital | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Kapitalvaluta | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fuglsang Fjernvarme I/S. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby L (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby L (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby L (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby L (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hsbs@outlook.dk (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kim Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Søren Jensen Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lene Rikke Bresson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-19 fjernes Bestyrelse: Alma Haahr Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 95.531.083,40 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-06-19 tilføjes Formål: Fondens formål er på et særskilt matrikuleret areal under godset Fuglsang, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Det Classenske Fideicommis, at opføre, vedligeholde og udleje en udstillingsbygning (i disse vedtægter betegnet Bygningen) til brug for Fuglsang Kunstmuseum. Fondens formål er at eje eller leje, renovere og vedligeholde den tidligere forpagterbolig med eventuelt grundstykke i tilknytning til bygningen på herregården Fuglsang med henblik på udlejning og/eller udlån af denne til brug for Fuglsang Kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter i kommunalt eller privat regi. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2014-08-19 tilføjes Formål: Fondens formål er på et særskilt matrikuleret areal under godset Fuglsang, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Det Classenske Fideicommis, at opføre, vedligeholde og udleje en udstillingsbygning (i disse vedtægter betegnet Bygningen) til brug for Fuglsang Kunstmuseum. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2014-08-19 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Vedtægter: 2014-08-19 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2012-12-21 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby L (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2010-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 73, 4891 Toreby L (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2010-06-30 tilføjes Bestyrelse: Flemming Frydendal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Drachmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Drachmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-13 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 95.428.601,40 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 93.312.017,11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 91.706.493,80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 89.706.493,80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 86.288.131,20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 83.288.131,20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 31.151.923,42 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 73, 4891 Toreby L (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 73, 4891 Toreby L (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 21.165.207,42 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-16 tilføjes Bestyrelse: Alma Haahr Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2006-05-16 fjernes Bestyrelse: Leif Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 16.365.207,42 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 9.701.352,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 9.461.446,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 fjernes Revisor: Green II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 73, 4891 Toreby L (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 tilføjes Bestyrelse: Leif Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Navne: BYGNINGSFONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-09-22 tilføjes Revisor: Green II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2004-01-23)
Den 2003-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)