Formål |
---|
Fondens formål er på et særskilt matrikuleret areal under godset Fuglsang, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Det Classenske Fideicommis, at opføre, vedligeholde og udleje en udstillingsbygning (i disse vedtægter betegnet Bygningen) til brug for Fuglsang Kunstmuseum. Fondens formål er at eje eller leje, renovere og vedligeholde den tidligere forpagterbolig med eventuelt grundstykke i tilknytning til bygningen på herregården Fuglsang med henblik på udlejning og/eller udlån af denne til brug for Fuglsang Kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter i kommunalt eller privat regi. |
Sidst opdateret den 12.12.2019 og angivet som gældende fra 19.06.2019 (1936 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Fondens formål er på et særskilt matrikuleret areal under godset Fuglsang, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Det Classenske Fideicommis, at opføre, vedligeholde og udleje en udstillingsbygning (i disse vedtægter betegnet Bygningen) til brug for Fuglsang Kunstmuseum. Fondens formål er at eje eller leje, renovere og vedligeholde den tidligere forpagterbolig med eventuelt grundstykke i tilknytning til bygningen på herregården Fuglsang med henblik på udlejning og/eller udlån af denne til brug for Fuglsang Kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter i kommunalt eller privat regi | 19.06.2019 | |
Fondens formål er på et særskilt matrikuleret areal under godset Fuglsang, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Det Classenske Fideicommis, at opføre, vedligeholde og udleje en udstillingsbygning (i disse vedtægter betegnet Bygningen) til brug for Fuglsang Kunstmuseum | 19.08.2014 | 18.06.2019 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 22.09.2003 (7685 dage). |
Branche |
---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900). |
Sidst opdateret den 24.04.2023 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6123 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900) | 01.01.2008 | |
Uoplyst (980000) | 22.09.2003 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 22.09.2003 (7685 dage). |
Revisor |
---|
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 15.09.2017 og angivet som gældende fra 01.08.2017 (2623 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.08.2017 | |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.08.2017 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.09.2015 | 01.08.2017 |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 21.12.2012 | 01.09.2015 |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 21.12.2012 | 01.09.2015 |
Revision Syd | 30.06.2010 | 21.12.2012 |
Green IV ApS | 06.02.2004 | 30.06.2010 |
Green II ApS | 22.09.2003 | 06.02.2004 |
Virksomhedsform |
---|
100. |
Sidst opdateret den 23.01.2004 og angivet som gældende fra 22.09.2003 (7685 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
hsbs@outlook.dk. |
Sidst opdateret den 03.05.2022 og angivet som gældende fra 02.05.2022 (888 dage). |
Telefonnummer |
---|
54850001. |
Sidst opdateret den 03.05.2022 og angivet som gældende fra 02.05.2022 (888 dage). |
Navne |
---|
BYGNINGSFONDEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 22.09.2003 (7685 dage). |
Tegningsregel |
---|
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 19.08.2014 (3701 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
formanden + 1 andet_bestyrelsesmedlem |