Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudsvej 19, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Bibranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Navne: M.C. ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-07 fjernes Direktion: Mark Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsvej 19, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2011-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2011-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværmarksvej 29, 9500 Hobro (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2011-02-23 tilføjes Direktion: Mark Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-23 fjernes Direktion: Johnny Fisker Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med heste samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2011-02-23 tilføjes Navne: M.C. ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 fjernes Navne: HORSESHOE ApS (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2011-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Vedtægter: 2011-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværmarksvej 29, 9500 Hobro (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodalvej 52, 7183 Randbøl (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-23 tilføjes Direktion: Johnny Fisker Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-23 fjernes Direktion: Marian Linco Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-23 tilføjes Navne: HORSESHOE ApS (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-22 fjernes Navne: CROWNHORSE ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2010-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: CROWNHORSE@VIP.CYBERCITY.dk (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2010-03-24 tilføjes Revisor: Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-14 fjernes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2009-10-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2007-07-09 tilføjes Direktion: Marian Linco Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-09 fjernes Direktion: Jan Broberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodalvej 52, 7183 Randbøl (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodalvej 52, 7183 Randbøl (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2006-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: CROWNHORSE@VIP.CYBERCITY.dk (offentliggjort 2006-07-05)
Den 2004-02-18 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2004-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodalvej 52, 7183 Randbøl (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Direktion: Jan Broberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-05 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-05 tilføjes Navne: CROWNHORSE ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-04 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2761 (offentliggjort 2003-09-23)
Den 2003-11-05 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2761 (offentliggjort 2003-09-23)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)