Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Christoffersen | 23.02.2011 | 07.11.2011 | direktør |
Johnny Fisker Jacobsen | 23.12.2010 | 23.02.2011 | direktør |
Marian Linco Jensen | 09.07.2007 | 23.12.2010 | direktør |
Jan Broberg Nielsen | 05.11.2003 | 09.07.2007 | direktør |
Kim Madsen | 15.09.2003 | 05.11.2003 | adm. dir |