Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlebovej 53, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 fjernes Bestyrelse: Marianne Juel Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Direktion: Steen Juel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 fjernes Navne: JUEL NIELSEN AGRO INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlebovej 53, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebæksgårdalle 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-11-05 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2007-05-22 tilføjes Bestyrelse: Torben Nybo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er via datterselskaber i Rumænien at købe, sælge og drive skov og landbrug samt dertil knyttet virksomhed indenfor handel og industri i de pågældende lande. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Revisor: Connie Søborg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten af enten en direktør og et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Vedtægter: 2007-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 tilføjes Navne: JUEL NIELSEN AGRO INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-06 fjernes Navne: TORSANA BALTIC FORESTS A/S (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebæksgårdalle 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-04-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebæksgårdalle 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-08-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-27 tilføjes Bestyrelse: Marianne Juel Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 fjernes Bestyrelse: Richard Rudolf Sand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Bestyrelse: Troels Johan Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebæksgårdalle 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-08-22)
Den 2005-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Bestyrelse: Troels Johan Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 tilføjes Direktion: Steen Juel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Navne: TORSANA BALTIC FORESTS A/S (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2003-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Revisor: Connie Søborg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)