Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Juel Nielsen | 25.08.2003 | 09.05.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Juel Nielsen | 22.05.2007 | 09.05.2011 | bestyrelse |
Torben Nybo | 22.05.2007 | 09.05.2011 | formand |
Marianne Juel Nielsen | 27.11.2006 | 09.05.2011 | bestyrelse |
Richard Rudolf Sand | 28.09.2004 | 27.11.2006 | formand |
Troels Johan Brandt | 28.09.2004 | 15.12.2005 | bestyrelse |