Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Vejlgaard Kristensen | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Aage Rahbek | 11.04.2005 | 01.05.2024 | direktør |
Bent Jensen | 20.08.2003 | 11.04.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Gudiksen | 05.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jakobsen | 13.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jakob Feddern | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Anker Christensen | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ravn Nielsen | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Rahbek | 16.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Claus Anker Christensen | 21.11.2003 | formand |
Søren Christensen | 20.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Degn Andersen | 19.06.2020 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Thuesen | 19.06.2020 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Søndergaard Broberg | 02.04.2014 | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Holmgreen Madsen | 18.04.2007 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Blaabjerg | 18.04.2007 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Holm | 21.11.2003 | 16.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Knud Bisgård | 21.11.2003 | 16.02.2007 | suppleant |
Preben Levring Christiansen | 21.11.2003 | 16.02.2007 | suppleant |
Knud Bisgård | 21.11.2003 | 21.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Levring Christiansen | 21.11.2003 | 21.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Thorkil Dahl | 20.08.2003 | 18.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Lindhardt Nørgaard | 20.08.2003 | 18.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kudahl | 20.08.2003 | 16.02.2007 | bestyrelsesmedlem |