Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Samson Pumps Holding A/S (CVR 27181023) | NORMAL | 27.05.2003 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
RS INTERIM ApS (CVR 34904383) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.01.2013 | 24.01.2013 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
J.P. Group Holding A/S (CVR 37577294) | NORMAL | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET J. P. GROUP A/S (CVR 30512286) | NORMAL | 26.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
J.P. GROUP. VIBORG A/S (CVR 70114119) | NORMAL | 30.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
JOHANNES PEDERSEN A/S (CVR 82941312) | NORMAL | 30.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VIBE Viborg ApS (CVR 40751815) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2019 | 04.05.2020 | formand |
Samson Pumps Holding A/S (CVR 27181023) | NORMAL | 12.01.2012 | 29.03.2021 | formand |
SAMSON PUMPS A/S (CVR 27913695) | NORMAL | 13.04.2011 | 06.12.2017 | formand |
THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (CVR 16707945) | NORMAL | 29.08.2008 | 21.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
SAMSON GROUP A/S (CVR 89478219) | NORMAL | 01.01.2007 | 16.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
SAMSON AGRO A/S (CVR 84534412) | NORMAL | 01.01.2007 | 16.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
SAMSON BIMATECH ApS (CVR 27320031) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2005 | 18.11.2009 | bestyrelse |
NH HANDLING A/S (CVR 27466974) | NORMAL | 05.12.2003 | 18.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
HYDRAFLEX A/S (CVR 27338674) | NORMAL | 20.08.2003 | 18.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
VORNING EJENDOMME ApS (CVR 14016589) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.04.2002 | 15.03.2006 | bestyrelse |
LIGHTYEARS A/S (CVR 21871532) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1999 | 15.04.2002 | bestyrelse |
AC HYDRAULIC A/S (CVR 23924919) | NORMAL | 05.05.1999 | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
AC Group A/S (CVR 20420480) | NORMAL | 05.05.1999 | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stensdal Koncern indkøb A/S (CVR 30794117) | NORMAL | 27.02.1999 | 03.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
ASGAARD GROUP A/S (CVR 44318415) | OPLØST EFTER FUSION | 31.01.1998 | 01.07.1999 | bestyrelse |
EURO-2000 A/S (CVR 17758683) | NORMAL | 30.10.1997 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
BILSPECIALISTEN HOVWDIAUDI A/S (CVR 71139816) | NORMAL | 30.10.1997 | 15.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
JOHS. PEDERSEN VÆRKTØJ & MASKINFABRIK A/S (CVR 73412013) | OPLØST EFTER FUSION | 30.10.1997 | 21.05.2010 | bestyrelse |
GUNNAR BALLES MASKINFABRIK A/S (CVR 74153917) | UNDER KONKURS | 21.12.1983 | 10.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
SAMSON GROUP A/S (CVR 89478219) | NORMAL | 07.03.1980 | 30.11.1993 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Rind Skovgaard ApS (CVR 35209492) | NORMAL | 24.01.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RS INTERIM ApS (CVR 34904383) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.01.2013 | 24.01.2013 | direktion |
SAMSON GROUP A/S (CVR 89478219) | NORMAL | 29.11.2012 | 22.11.2013 | direktør |
SAMSON BIMATECH ApS (CVR 27320031) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.02.2012 | 22.11.2013 | direktion |
SAMSON PUMPS A/S (CVR 27913695) | NORMAL | 02.02.2009 | 31.12.2009 | direktør |
SAMSON GROUP A/S (CVR 89478219) | NORMAL | 01.07.2008 | 01.02.2009 | direktør |
SAMSON AGRO A/S (CVR 84534412) | NORMAL | 01.10.2006 | 01.01.2007 | direktør |
SAMSON BIMATECH ApS (CVR 27320031) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2003 | 01.05.2008 | direktion |
Samson Pumps Holding A/S (CVR 27181023) | NORMAL | 27.05.2003 | 12.01.2012 | direktør |
SAMSON AGRO A/S (CVR 84534412) | NORMAL | 25.11.1999 | 24.11.2004 | direktør |
J.O.S. MASKINFABRIK A/S (CVR 16138975) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.1999 | 22.11.2000 | direktion |
UGGERBYS MASKINFABRIK A/S. CARL UGGERBY UGGERLY. BRØDERSLEV (CVR 52112710) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.1999 | 22.11.2000 | direktion |
SAMSON GROUP A/S (CVR 89478219) | NORMAL | 07.03.1980 | 01.01.2007 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steffen Lindhardt Nørgaard | 0 % | 0 % | 0 % | 7,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Steffen Lindhardt Nørgaard (antal: 27) | 17 | 2 | 8 | 0 |
Pct. | 63 % | 7 % | 30 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steffen Lindhardt Nørgaard (antal: 41) | 24 | 13 | 2 | 2 |
Pct. | 59 % | 32 % | 5 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |