Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-07-11 fjernes Binavne: CLEMENS LAW A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2012-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 fjernes Navne: CA ADVOKATSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Stiftere: Søren Koll Espensen, Søren Hammer Westmark, Søren Damsgaard Lund, Niels Lomborg, Harry Ruby Andreasen, Hanne Toftgaard Sørensen, Gorm Himmer, Claus Barrett, Birgit Lindø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 fjernes Bestyrelse: Hanne Toftgaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 fjernes Direktion: Hanne Toftgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-12 tilføjes Bestyrelse: Erik Hollensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Bestyrelse: Søren Hammer Westmark (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Navne: CA ADVOKATSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-24 fjernes Navne: CLEMENS ADVOKATER A/S (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2010-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Vedtægter: 2010-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 839.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 806.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 555.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-16 tilføjes Bestyrelse: Gorm Himmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 fjernes Bestyrelse: Claus Barrett (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Barrett (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Bestyrelse: Harry Ruby Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Direktion: Hanne Toftgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Direktion: Harry Ruby Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Damsgaard Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 fjernes Bestyrelse: Niels Lomborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Harry Ruby Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Bestyrelse: Søren Damsgaard Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Direktion: Harry Ruby Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Direktion: Niels Lomborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-05 tilføjes Navne: CLEMENS ADVOKATER A/S (offentliggjort 2003-09-16)
Den 2003-09-04 fjernes Navne: CLEMENS LAW A/S (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2003-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2003-08-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Damsgaard Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Binavne: CLEMENS LAW A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Direktion: Niels Lomborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2003-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 562.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Navne: CLEMENS LAW A/S (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2003-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Stiftere: Søren Koll Espensen, Søren Hammer Westmark, Søren Damsgaard Lund, Niels Lomborg, Harry Ruby Andreasen, Hanne Toftgaard Sørensen, Gorm Himmer, Claus Barrett, Birgit Lindø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)