Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Toftgaard Sørensen | 29.05.2006 | 27.10.2011 | direktion |
Harry Ruby Andreasen | 27.05.2004 | 29.05.2006 | direktion |
Niels Lomborg | 29.08.2003 | 27.05.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Vangsgaard Hansen | 12.04.2010 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Erik Hollensen | 12.04.2010 | 27.10.2011 | formand |
Gorm Himmer | 16.01.2007 | 12.04.2010 | bestyrelse |
Hanne Toftgaard Sørensen | 29.05.2006 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Søren Hammer Westmark | 29.05.2006 | 12.04.2010 | formand |
Claus Barrett | 29.05.2006 | 16.01.2007 | bestyrelse |
Søren Damsgaard Lund | 26.10.2004 | 29.05.2006 | bestyrelse |
Harry Ruby Andreasen | 27.05.2004 | 29.05.2006 | bestyrelse |
Niels Lomborg | 29.08.2003 | 26.10.2004 | bestyrelse |
Søren Damsgaard Lund | 29.08.2003 | 27.05.2004 | bestyrelse |