Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-08-14 fjernes Binavne: ICARE NUTRITION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 5, 3. th., 1656 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: sz@icarenutrition.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Navne: ICARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-04 fjernes Bestyrelse: Mark Ian Rønn (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-04 fjernes Direktion: Mark Ian Rønn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2003-10-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2006-01-26)
Den 2007-09-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Alstrup (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Bestyrelse: Ole Alstrup (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Direktion: Mark Ian Rønn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Direktion: Ole Alstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er promovere og producere naturlige helsekostprodukter og fødevarer, hvis gavnlige virkning er videnskabeligt dokumenteret og som kan bibringe slutbruger en værdi i det daglige. Dette foretages vha. underleverandører i danmark og import. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: sz@icarenutrition.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Shehab Zenussi og Mark Rønn. Tegningsberettiget er Shehab Zenussi og Mark Rønn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 tilføjes Vedtægter: 2007-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 5, 3. th., 1656 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 19, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2007-06-01 tilføjes Revisor: REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldborgvej 19, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-10-30)
Den 2006-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2005-08-04)
Den 2006-10-30 tilføjes Bestyrelse: Mark Ian Rønn (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Direktion: Shehab Zenussi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-19 tilføjes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2006-01-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2005-08-04)
Den 2005-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2003-10-16)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 tilføjes Direktion: Shehab Zenussi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 tilføjes Navne: ICARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 fjernes Navne: VICH 7207 ApS (offentliggjort 2003-08-07)
Den 2003-09-25 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-25 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Binavne: ICARE NUTRITION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: VICH 7207 ApS (offentliggjort 2003-08-07)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)