Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2006-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCT. KNUDS EJENDOMSPARK K/S. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2007-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DE FORENEDE BOLIGSELSKABER K/S. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2007-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DE FORENEDE BOLIGSELSKABER K/S. (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM AGRO K/S. (offentliggjort 2011-08-03)
Den 2011-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Centrum K/S. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og udleje fast ejendom, at drive landbrugsvirksomhed og anden dermed belægtet virksomhed, samt investering i forretningsområder som forventes at stige i værdi. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 75, 9370 Hals (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 75, 9370 Hals (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og udleje fast ejendom samt at drive landbrugsvirksomhed og anden dermed belægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2012-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Legale ejere: CALUM CAPITAL A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Vedtægter: 2012-06-08 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2011-06-14)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 75, 9370 Hals (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 75, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 75, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Binavne: HALS RYTTERGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Navne: BOLIGSELSKABET AF 1958 ApS (offentliggjort 2003-07-30)
Den 2003-06-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Stiftere: Henrik Calum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-30)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)