Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Fischer Weitzmann | 31.12.2016 | direktør |
Christian Bøggild Smed Christensen | 14.04.2009 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Brøgger Kristensen | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Fischer Weitzmann | 31.12.2013 | bestyrelse |
Christian Bøggild Smed Christensen | 31.12.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heidi Lykke Sørensen | 31.12.2013 | 31.12.2016 | bestyrelse |
Flemming Viskum | 14.04.2009 | 31.12.2013 | formand |
Anders Damsgaard Christensen | 09.12.2008 | 14.04.2009 | formand |
Anders Jørn Knutsen | 08.02.2008 | 09.12.2008 | formand |
Pernille Karlog | 24.06.2003 | 31.12.2013 | bestyrelse |
Thore Andersen | 24.06.2003 | 08.02.2008 | formand |